Hanes ariannol ROSSENDALE RAYS SPECIAL NEEDS SPORTS CLUB

Rhif yr elusen: 1118428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.84k £28.50k £75.34k £45.73k £28.40k
Cyfanswm gwariant £25.43k £26.06k £70.85k £29.84k £39.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £21.50k £27.80k N/A £4.98k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £55 £500 N/A £2.24k £250