Hanes ariannol JACK AND JILL PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1117230
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.40k | £104.16k | £118.15k | £123.27k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £99.55k | £112.45k | £115.46k | £105.95k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £108.10k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £110.08k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.