FRIENDS OF SEVAI SOCIETY UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides funding and finance generally to Sevai Society in Madurai district India and promote its activities and to promote this organisation by providing information to interested donors and potential volunteers elsewhere in the world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 July 2021
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caint
- Dwyrain Sussex
- Essex
- Gorllewin Sussex
- Surrey
- Llundain Fwyaf
- India
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLORIA MARY ST ROMAINE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUZANNE MARY WRIGHTMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANK BRADBURY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRENDA WRIGHTMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2017 | 30/07/2018 | 30/07/2019 | 30/07/2020 | 30/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.15k | £2.13k | £885 | £660 | £645 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.00k | £3.04k | £2.50k | £0 | £2.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 341 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 341 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 707 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 707 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2019 | 23 Mawrth 2021 | 297 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 AUGUST 2005 AS AMENDED 28 OCTOBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN MADURAI IN THE REPUBLIC OF INDIA, INCLUDING THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, RELIEF OF UNEMPLOYMENT, PROTECTION OF HEALTH, PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND RELIEF OF NEED BY SUCH MEANS AS DETERMINED BY THE CHARITY INCLUDING BY FINANCIALLY SUPPORTING PROJECTS AND ACTIVITIES UNDERTAKEN BY THE SEVAI SOCIETY IN INDIA.
Maes buddion
MADURAI, INDIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 14
Cheriton Court
Selhurst Road
London
SE25 6LW
- Ffôn:
- 02086538642
- E-bost:
- brad185@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window