Hanes ariannol MARSTON GREEN FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1118559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.94k £45.38k £47.70k £59.88k £83.93k
Cyfanswm gwariant £35.45k £34.23k £44.86k £51.12k £51.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £16.00k N/A N/A N/A