Hanes ariannol NPPG LIMITED

Rhif yr elusen: 1117648
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (96 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £185.14k £178.76k £173.13k £114.83k £175.79k
Cyfanswm gwariant £129.74k £156.60k £189.17k £153.70k £199.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A