Hanes ariannol KINGSBRIDGE AND SALTSTONE CARING LTD
Rhif yr elusen: 1119726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (22 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.82k | £45.14k | £28.09k | £35.81k | £17.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.59k | £36.25k | £21.71k | £27.45k | £30.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £8.90k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.50k | £18.20k | £10.40k | £10.30k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.