Hanes ariannol NEPALI TEMPLE CUM-COMMUNITY CENTRE LONDON UK
Rhif yr elusen: 1119517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2019 | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.84k | £99.11k | £85.19k | £144.37k | £30.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.88k | £34.03k | £24.67k | £28.00k | £48.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.