Hanes ariannol SHOW RACISM THE RED CARD

Rhif yr elusen: 1116971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £988.16k £2.01m £1.44m £1.32m £1.33m
Cyfanswm gwariant £962.69k £928.56k £1.23m £1.68m £1.67m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £478.43k £419.76k £347.05k £664.52k £199.06k
Incwm o roddion a chymynroddion £85.67k £1.22m £482.06k £308.96k £179.40k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £900.78k £798.11k £959.57k £1.01m £1.13m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £611 £206 £128 £2.14k £5.82k
Incwm - Arall £1.09k £1.27k £1.26k £450 £10.51k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £179.40k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £962.40k £928.56k £699.14k £1.68m £1.67m
Gwariant - Ar godi arian £288 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £5.40k £8.07k £9.26k £0 £10.74k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £530.47k £0 £0