THE HEALTHY LIVING ALLIANCE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Healthy Living Alliance (HLA) aims to give everyone an equal chance to improve their health and well-being. It is the only national organisation focusing specifically on healthy living in its broadest sense and on measures to prevent ill-health. Launched in 2005, the HLA now represents a wide range of healthy living initiatives throughout England
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2007: Cofrestrwyd
- 05 Ionawr 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.54k | £16.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.46k | £50.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 24 Mai 2010 | 113 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 21 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 01 Mehefin 2009 | 121 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 19 Mai 2009 | 108 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 AUGUST 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 31 JANUARY 2007.
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE THE EFFECTIVE USE OF CHARITABLE RESOURCES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGHOUT ENGLAND; 2) TO PROMOTE HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT; 3) TO SUPPORT THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window