Hanes ariannol NOTTINGHAM CONTEMPORARY

Rhif yr elusen: 1116670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.58m £1.99m £2.28m £2.25m £2.23m
Cyfanswm gwariant £2.54m £1.82m £2.16m £2.30m £2.16m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.21m £1.61m £1.34m £1.11m £1.02m
Incwm o roddion a chymynroddion £82.10k £33.97k £30.38k £28.94k £295.66k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £679.51k £76.32k £275.76k £425.43k £374.72k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.71m £1.58m £1.74m £1.57m £1.33m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £19.12k £16.71k £20.51k £28.53k £26.09k
Incwm - Arall £93.47k £278.94k £211.48k £204.42k £205.88k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.11m £1.58m £1.88m £2.03m £1.91m
Gwariant - Ar godi arian £438.86k £238.40k £282.34k £275.11k £249.07k
Gwariant - Llywodraethu £21.30k £20.94k £22.28k £45.53k £18.16k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0