FRIENDS OF ALDINGHAM CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To assist the Parochial Church Council of St. Cuthberts Church, Aldingham in their work of maintaining and promoting the Church buildings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 June 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,275 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cumbria
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 07 Mawrth 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT ERNEST WHEATLEY | Cadeirydd |
|
||||||
JOHN ROGER BOWES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM SHEPERD TOWERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/06/2018 | 04/06/2019 | 04/06/2020 | 04/06/2021 | 04/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.37k | £4.89k | £590 | £1.35k | £10.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £444 | £610 | £551 | £3.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.28k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 50 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 50 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 04 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 415 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 415 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 04 Mehefin 2022 | 26 Ebrill 2023 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Mehefin 2021 | 31 Mai 2022 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Mehefin 2020 | 06 Hydref 2021 | 185 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 4 JANUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE RESTORATION, PRESERVATION, REPAIR, IMPROVEMENT AND BEAUTIFICATION OF ALDINGHAM CHURCH AND BY PROVIDING ADDITIONAL FACILITIES AND CONTRIBUTING TOWARDS THE COST OF MAINTAINING THE MINISTRY AT THE CHURCH AND THE DAY TO DAY COSTS INCIDENTAL THERETO FOR AND ON BEHALF OF THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST CUTHBERT'S CHURCH, ALDINGHAM.
Maes buddion
ST CUTHBERT'S CHURCH ALDINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MYRTLE COTTAGE
MAIN STREET
BAYCLIFF
ULVERSTON
LA12 9RN
- Ffôn:
- 01229869315
- E-bost:
- gehop@madasafish.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window