Hanes ariannol DONCASTER REFURNISH
Rhif yr elusen: 1118160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.75m | £1.53m | £1.85m | £1.59m | £1.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66m | £1.55m | £1.63m | £1.53m | £1.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £296.90k | £119.00k | £25.00k | £25.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £263.45k | £372.49k | £448.99k | £80.99k | £87.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.48m | £1.15m | £1.40m | £1.51m | £1.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.20k | £6.31k | £1.04k | £844 | £183 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.73k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.47m | £1.32m | £1.40m | £1.27m | £1.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £185.01k | £231.04k | £232.70k | £261.66k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £39.04k | £31.94k | £0 | £32.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.