ACTION FOR CARERS (SURREY)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide information, advice and support for carers all across Surrey. Including benefits advice, advocacy, guidance on moving and handling, support groups, free resources and more. We also help carers have their say on carer matters in Surrey, and nationally. We have specialist support available for young carers, young adult carers (18-24), and people connected to the Armed Forces
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,454,444
Roddion a chymynroddion | £251.54k | |
Weithgareddau elusennol | £2.19m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £17.02k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,297,284
Codi arian | £14.87k | |
Weithgareddau elusennol | £2.28m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,185,882 o 4 gontract(au) llywodraeth a £116,000 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £14.87k | |
Gwariant elusennol | £2.28m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £157.16k |
Pobl

62 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Surrey
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1061488 CARERS SUPPORT SPELTHORNE
- 09 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirjana Fowle | Ymddiriedolwr | 21 March 2025 |
|
|
||||
Christopher Bovell | Ymddiriedolwr | 21 March 2025 |
|
|
||||
Stephanie Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Robert Young | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Abimbade Olubanke Ewetade | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Martin Philip Lawrence Brown | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Catherine Sarah Maskery | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Alison Patricia Yard | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Hollie Margaret Jessica Baker | Ymddiriedolwr | 06 March 2020 |
|
|
||||
Rhianna Patricia Williams | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
MARGARET HICKS | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.75m | £2.77m | £2.86m | £2.19m | £2.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.92m | £2.74m | £3.03m | £2.18m | £2.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.55m | £2.55m | £2.63m | £1.99m | £2.19m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.50k | £70.40k | £31.40k | £88.14k | £116.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £140.98k | £142.65k | £194.09k | £146.37k | £251.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.61m | £2.63m | £2.66m | £2.00m | £2.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.55k | £3.91k | £1.09k | £4.68k | £17.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £38.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.89m | £2.71m | £3.00m | £2.15m | £2.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.25k | £29.22k | £35.76k | £27.36k | £14.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.56k | £22.08k | £24.34k | £27.47k | £29.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.78k | £2.99k | £7.26k | £5.55k | £3.84k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £885.78k | £928.32k | £894.45k | £740.68k | £937.15k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £114.52k | £125.88k | £272.90k | £100.47k | £138.08k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/09/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/12/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/12/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/12/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05/09/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16 JAN 2019 as amended on 06 Dec 2019 as amended on 27 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
1. THE OBJECTS OF THE CHARITY (THE “OBJECTS”) ARE:- 1.1 TO PROVIDE RELIEF OF THE NEEDS OF CARERS (AS DEFINED IN 1.8 BELOW); 1.2 TO PROVIDE AND ASSIST IN THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE AND OTHER ASSISTANCE TO CARERS; 1.3 TO ENCOURAGE AND PROVIDE SERVICES FOR THOSE REQUIRING CARE WHICH TAKE ACCOUNT OF THE NEEDS OF CARERS; 1.4 TO RAISE PUBLIC AWARENESS, PRINCIPALLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE COUNTY OF SURREY, OF CARERS’ NEEDS, CONCERNS AND VALUE; 1.5 TO COMMUNICATE BETWEEN CARERS, POLICY MAKERS AND OTHER SERVICES SUPPORTING CARERS, ENABLING CARERS TO HAVE AN EFFECTIVE VOICE AND AN INFORMED REPRESENTATION IN POLICY-MAKING AND SERVICE DEVELOPMENT; 1.6 TO ENCOURAGE THE EXCHANGE BY CARERS, POLICY MAKERS AND OTHER SERVICES OF USEFUL INFORMATION AND BEST PRACTICE IN CARERS’ ISSUES AND PROMOTE AND ENCOURAGE SERVICES TO SUPPORT CARERS PRINCIPALLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN SURREY; AND 1.7 TO PURSUE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES. 1.8 A “CARER” IS: 1.8.1 SOMEONE WHO PROVIDES REGULAR UNPAID HELP TO A PERSON (OR PERSONS) WHO IS DISABLED, ILL OR INFIRM, OR WHO IS OTHERWISE IN NEED OF CARE, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE COUNTY OF SURREY; 1.8.2 PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY SOMEONE WHO LIVES IN THE COUNTY OF SURREY AND PROVIDES REGULAR UNPAID HELP TO A PERSON (OR PERSONS) WHO IS DISABLED, ILL OR INFIRM, OR WHO IS OTHERWISE IN NEED OF CARE, OUTSIDE THE COUNTY OF SURREY; OR 1.8.3 SOMEONE WHO, WITHIN THE LAST FIVE YEARS, HAS FALLEN WITHIN THE DESCRIPTION IN 1.8.1 OR 1.8.2. THE TERM “CARER” ALSO INCLUDES PEOPLE WHO FALL INTO ANY OF THE ABOVE CATEGORIES AND ARE UNDER THE AGE OF EIGHTEEN OR ARE PARENTS CARING FOR THEIR OWN CHILDREN.
Maes buddion
SURREY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ASTOLAT
CONIERS WAY
BURPHAM
GUILDFORD
SURREY
GU4 7HL
- Ffôn:
- 03030401234
- E-bost:
- Info@actionforcarers.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window