Hanes ariannol PERMACULTURE ASSOCIATION (BRITAIN)

Rhif yr elusen: 1116699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £373.17k £328.04k £419.22k £423.84k £506.73k
Cyfanswm gwariant £425.19k £312.87k £381.92k £425.97k £511.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.60k £45.66k £117.24k N/A £67.93k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £118.48k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £385.66k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £2.60k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £6.84k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £511.40k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £2.98k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £26.31k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0