Hanes ariannol LIVING WITHOUT ABUSE
Rhif yr elusen: 1121923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £924.15k | £958.10k | £1.11m | £1.25m | £1.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £930.18k | £914.59k | £1.03m | £1.17m | £1.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £683.53k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £480.88k | £199.86k | N/A | £807.31k | £1.23m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.16k | £12.38k | N/A | £1.23m | £1.72m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £59.33k | £48.94k | N/A | £19.67k | £33.84k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £851.49k | £896.51k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £1.23m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £167 | £277 | N/A | £982 | £5.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £1.36k | £1.54k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £885.30k | £876.68k | £1.03m | £1.16m | £1.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.89k | £37.91k | £4.88k | £12.10k | £11.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £147.91k | £0 | £13.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.