MICHELDEVER C OF E PRIMARY SCHOOL PARENTS AND FRIENDS ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the pupils in the school by developing effective relationships between the staff and parents; and by engaging in activities and providing facilities and/or equipment which support the School and advance the educaiton of the pupils.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Hampshire
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
- 12 Ebrill 2022: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.68k | £4.41k | £4.01k | £717 | £986 | |
|
Cyfanswm gwariant | £955 | £1.24k | £1.44k | £1.43k | £1.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 10 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 14 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 MAY 2006.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY (1) DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; (2) ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window