TRANSPLANT SUPPORT NETWORK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TSN is a nationwide network that supports patients, family and carers of all solid organ transplants and mechanical implants. It provides access to someone who has undergone the same transplantation process as them; before, during and after a transplant.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1052328 TRANSPLANT SUPPORT NETWORK
- 28 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1060656 HAREFIELD TRANSPLANT CLUB (THE HAMSTERS)
- 28 Gorffennaf 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1049067 WYTHENSHAWE HOSPITAL TRANSPLANT FUND
- 15 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
- 28 Gorffennaf 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- TRANSPORT SUPPORT NETWORK (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.97k | £0 | £0 | £206 | £76 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.91k | £0 | £204 | £120 | £2.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 30 Mehefin 2019 | 150 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 12 Medi 2018 | 224 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 12 Medi 2018 | 589 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 MAY 2006.
Gwrthrychau elusennol
(3.) THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE:- (3.1) TO PROVIDE FOR THE RELIEF OF PERSONS WHO HAVE HAD OR ARE HOPING TO HAVE A SOLID ORGAN OR TISSUE TRANSPLANT OR MECHANICAL IMPLANT AND THEIR FAMILY AND CARERS AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITING THE FOREGOING BY THE PROVISION OF INFORMATION, SUPPORT AND ADVICE. (3.2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ON THE SUBJECT OF ORGAN TRANSPLANTATION.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window