Hanes ariannol THE FOUNDATION OF THE COLLEGE OF ST GEORGE WINDSOR CASTLE
Rhif yr elusen: 1118295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £290.13k | £839.04k | £260.94k | £357.85k | £972.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £443.78k | £868.54k | £287.57k | £296.85k | £793.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £830.18k | N/A | N/A | £957.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £11.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £2.97k | N/A | N/A | £3.09k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £5.89k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £715.77k | N/A | N/A | £694.35k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £861.67k | N/A | N/A | £780.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £6.87k | N/A | N/A | £12.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £21.19k | N/A | N/A | £6.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £840.48k | N/A | N/A | £761.36k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £255 | N/A | N/A | £160 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.