Hanes ariannol NOTTINGHAM CHILDREN YOUNG PEOPLE AND THEIR FAMILIES PROJECT LTD

Rhif yr elusen: 1118893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.41k £26.80k £74.68k £106.21k £86.99k
Cyfanswm gwariant £4.33k £19.81k £80.81k £81.48k £98.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A