Ymddiriedolwyr INTERNATIONAL P.E.N.
Rhif yr elusen: 1117088

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arne Svingen | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Dr Kimberley Ann Echlin | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Ege Dundar | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Elisha July | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Beatrice Lamwaka | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Tanya Tuma | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Salil Tripathi | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Jose Gabriel Seisdedos | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Eric Lax | Ymddiriedolwr | 19 August 2019 |
|
|
||||
Burhan Sonmez | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.