ymddiriedolwyr GODLY PLAY UK
Rhif yr elusen: 1116846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Elizabeth Ambrose | Cadeirydd | 07 October 2015 | ||||||
Rev Alison Barbara Shaw | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Heather Jane Moger | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Revd Canon Dr Adrian Francis Chatfield | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Rev Robert Charles Rogers | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Victoria Linda Parry | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
Rosemary Privett | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
||||
MARY ADA HAWES | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|||||
Dr Danielle Redhead | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
Dr ANNE RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.