Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF ST NICHOLAS, NETHER WINCHENDON
Rhif yr elusen: 1116855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 FEBRUARY 2004 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 18 MAY 2020 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 08 JUN 2020 AS AMENDED ON 22 JUN 2020 AS AMENDED ON 18 MAY 2020 AS AMENDED ON 08 JUN 2020 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 22 JUN 2020 as amended on 25 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
To promote and assist in the care, maintenance, preservation and improvement of the fabric, fittings, ornaments, furnishings and curtilage of the Parish Church of Saint Nicholas, Nether Winchendon ("the Church").
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NETHER WINCHENDON, BUCKINGHAMSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.