Hanes ariannol YOUTH ACTION & DIVERSITY TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1118218
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £252.00k | £270.52k | £242.60k | £270.97k | £288.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £267.00k | £278.55k | £196.70k | £263.00k | £302.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £60.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.00k | £60.00k | £60.00k | £60.00k | £60.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.