ymddiriedolwyr GLOUCESTERSHIRE HISTORIC CHURCHES TRUST
Rhif yr elusen: 1120266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ray Singleton | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
colin senior | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|||||
HELEN WHITBREAD | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
JONATHAN MACKECHNIE-JARVIS | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
Stephen Langton | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
DAVID KINGSMILL | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.