Hanes ariannol Beit Shvidler Primary School Charitable Trust

Rhif yr elusen: 1118619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £436.11k £443.97k £672.24k £546.89k £457.34k
Cyfanswm gwariant £474.95k £568.80k £661.79k £334.03k £551.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £642.76k £488.15k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £29.48k £58.74k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £2 £2 N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £646.44k £319.56k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £15.34k £14.46k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £646.44k £319.56k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 N/A