Hanes ariannol Small is Beautiful Africa

Rhif yr elusen: 1117990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 27/01/2020 27/01/2021 27/01/2022 27/01/2023 27/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.13k £4.16k £5.29k £6.14k £5.88k
Cyfanswm gwariant £6.06k £2.24k £5.41k £7.15k £5.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A