Hanes ariannol WOMEN@THEWELL
Rhif yr elusen: 1118613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £669.90k | £804.10k | £776.32k | £487.87k | £691.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £682.24k | £755.40k | £754.97k | £657.31k | £650.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £34.80k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.58k | £21.14k | £18.84k | N/A | £35.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £645.25k | £782.67k | £747.30k | N/A | £655.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £70 | £299 | £714 | N/A | £127 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £9.47k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £656.51k | £725.74k | £712.67k | N/A | £616.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.73k | £29.67k | £42.30k | N/A | £34.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £11.50k | £10.78k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.