ymddiriedolwyr Gateway Fareham LTD
Rhif yr elusen: 1116962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Fallah-Williams | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|||||
Paul Douglas McPhaden Hillier | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Gary Edward Hammett | Ymddiriedolwr | 17 September 2023 |
|
|
||||
Robert Francis Snelling | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Zita Derbak | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Frances Anne Gouldstone | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.