ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE GOSPORT
Rhif yr elusen: 1116994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Dyer | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Charles John Harrison Nicholas | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Thomas Michael Arnold | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|
||||
Anna Adams | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
David Andrew Henry Bryant | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Heather Kathleen Blades | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
MR RICHARD MACKAY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.