VULVAL HEALTH AWARENESS CAMPAIGN
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Making awareness of vulval conditions via the VHAC website, medical conferences, the VHAC leaflet.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Ionawr 2007: Cofrestrwyd
- 01 Tachwedd 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- VHAC (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.01k | £2.22k | £8.05k | £7.88k | £397 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.76k | £1.30k | £5.10k | £6.19k | £3.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 25 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 10 Rhagfyr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 10 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 12 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30 DECEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF PATIENTS SUFFERING FROM VULVAL DISEASES (B) THE PROMOTION OF RESEARCH INTO CAUSES OF VULVAL DISEASES ON TERMS THAT THE RESULTS OF SUCH RESEARCH ARE PUBLISHED. (C) THE PRACTICE OT THE ART AND SCIENCE OF DIAGNOSING AND TREATING VULVAL DISEASES.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE WORLDWIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window