NORTH LONDON M E NETWORK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity is a self-help group for people with M.E / CFS. It provides a forum for the sharing of information and experiences for its members and acts as a social forum as well. Activities include an quarterly newsletter, classes for therapies known to help people with ME / CFS, access to information and advice on benefits, information on medical, political and social developments related to ME
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barnet
- Camden
- Hackney
- Haringey
- Islington
Llywodraethu
- 08 Chwefror 2007: Cofrestrwyd
- 17 Awst 2023: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £645 | £415 | £263 | £215 | £89 | |
|
Cyfanswm gwariant | £173 | £261 | £97 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Mai 2023 | 103 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Ebrill 2022 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Mawrth 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 OCTOBER 2006 AS AMENDED AT A SPECIAL GENERAL MEETING DATED 17 JANUARY 2007.
Gwrthrychau elusennol
A) TO HELP PEOPLE WHO ARE AFFECTED BY MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS (ME), ALSO KNOWN AS CHRONIC FATIGUE SYNDROME (CFS), BY THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE, SUPPORT AND OTHER ASSISTANCE AS THE COMMITTEE SHALL DECIDE. B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF HEALTH PROFESSIONALS AND THE GENERAL PUBLIC IN ALL MATTERS RELATING TO ME/CFS.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window