Hanes ariannol SLOUGH ISLAMIC SCHOOL PROJECT

Rhif yr elusen: 1119531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £11.88k £43.76k £32.21k £29.47k £24.60k
Cyfanswm gwariant £109.92k £107.71k £105.53k £102.89k £111.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A