Hanes ariannol FRIENDS OF ST JOHN'S UPPER HOLLOWAY CE PRIMARY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1119638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £391 £0 £1.73k £1.62k £21.21k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £116 £140 £24.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A