THE FRIENDS OF THE BERKSWELL WINDMILL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Temporarily closed to the ublic due to extensive refurbishmentand repair work
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Solihull
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLA MCGARRY | Ymddiriedolwr | 10 March 2013 |
|
|
||||
NEIL HOWES | Ymddiriedolwr | 02 August 2011 |
|
|
||||
JEANETTE MCGARRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £601 | £1.58k | £638 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £587 | £1.34k | £750 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 462 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 462 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2023 | 344 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION, DATED 25 JUNE 2006 AND AMENDED ON 9 DECEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
1) THE RESTORATION PRESERVATION PROTECTION AND IMPROVEMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE GRADE 2 LISTED WINDMILL KNOWN AS THE BERKSWELL WINDMILL ("THE WINDMILL") IN THE VILLAGE OF BALSALL COMMON 2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE WINDMILL AND WINDMILLS AND WATERMILLS IN GENERAL 3) THE PRESERVATION (INCLUDING MAINTENANCE AND IMPROVEMENT) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF WATERMILLS AND WINDMILLS OF BEAUTY OR HISTORIC INTEREST OR THE SITES AND REMAINS OF FORMER WATERMILLS AND WINDMILLS BY SUPPORTING OTHER SCHEMES OR ORGANISATIONS UNDERTAKING SUCH CHARITABLE PURPOSES IN THE UK
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, SOLIHULL, WEST MIDLANDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE WINDMILL
WINDMILL LANE
BALSALL COMMON
COVENTRY
CV7 7GY
- Ffôn:
- 01676530085
- E-bost:
- jeanettemcgarry@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window