ymddiriedolwyr THE INVOLVE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1130568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWARD RAWSON COX | Cadeirydd | 05 June 2019 |
|
|||||
Delaweh Hamelo-Mensah | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|||||
Andrew Cave | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Paul Jack Braithwaite | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Dr Temidayo Oluwaseun Eseonu | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Kathryn Laurel Jones | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
Dr Hannah Jill White | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Claire Alexandra Ainsley | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
Sharon Denise Squires | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.