Hanes ariannol SHIFT.MS
Rhif yr elusen: 1117194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £690.12k | £949.85k | £1.05m | £1.01m | £643.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £750.16k | £949.18k | £708.85k | £733.06k | £1.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £215.82k | £106.73k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £244.07k | £202.33k | £392.89k | £248.22k | £254.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £747.50k | £656.43k | £762.69k | £389.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14 | £20 | £2 | £0 | £6 | |
|
Incwm - Arall | £446.04k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £743.46k | £936.07k | £649.61k | £662.82k | £1.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.71k | £13.11k | £59.24k | £70.24k | £106.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £7.97k | £6.87k | £7.09k | £31.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.