DATTA SAHAJ YOGA MISSION (UK) LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To enable mankind to achieve both personal as well as universal peace and happiness through the promotion of meditation and yoga techniques, to advance the principles of Sahaj Yoga for the public benefit through the spread and reciting of the divine Mantra ''Hari Om Tat Sat Jai Guru Datta'' and to advance all religions and hindusim in accordance with the doctorine of Sahaj Yoga.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
- DSYM (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHIRENDRA SHANABHAI PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PRAKASH KANJIBHAI PATALIA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHANDRAKANT HIRALAL SHUKLA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £125.68k | £22.93k | £112.47k | £37.64k | £9.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £157.53k | £17.17k | £17.47k | £127.40k | £948 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Mawrth 2021 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Mawrth 2021 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 25 AUGUST 2006 AS AMENDED ON 20 APRIL 2007
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE PRINCIPLES OF SAHAJ YOGA FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE PRINCIPLES AND PRACTICES OF HINDUISM IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES OF SAHAJ YOGA; (3) TO PROMOTE RELIGIOUS HARMONY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; (4) TO PROMOTE GOOD PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL HEALTH THROUGH THE PRACTICE OF SAHAJ YOGA (SPONTANEOUS MEDITATION); AND (5) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE AND SELECT, BEING PURPOSES ANYWHERE IN THE WORLD.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36 Chestnut Grove
South Croydon
CR2 7LH
- Ffôn:
- 02086502211
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
www\\dsym.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window