Hanes ariannol HORLOCK EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1117166
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.41k | £6.55k | £4.88k | £9.93m | £246.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.85k | £6.39k | £7.87k | £328.47k | £467.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £9.71m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £222.61k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £9.71m | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £281.45k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £47.02k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £16.43k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £262.52k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £41.87k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.