IDP ACTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Conducting and commissioning research that highlights the specific needs of internally displaced persons (IDPs) in Africa; working in partnership with African and international NGOs to lobby governments, the African Union and the United Nations; mobilizing public and media attention in support of our positions
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Chwefror 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANK SMITH | Cadeirydd |
|
|
|||||
MARTIN CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 576 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 576 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 941 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 941 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Medi 2021 | 314 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 JANUARY 2007 AS AMENDED 30 JANUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE HUMAN RIGHTS OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) THROUGHOUT THE WORLD BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: MONITORING ABUSES OF HUMAN RIGHTS; OBTAINING REDRESS FOR THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSES; RELIEVING NEED AMONG VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSES; RESEARCH INTO HUMAN RIGHTS ISSUES; PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENT AND TO OTHERS ON HUMAN RIGHTS MATTERS; CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW; COMMENTING ON PROPOSED HUMAN RIGHTS LEGISLATION; RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES; PROMOTING PUBLIC SUPPORT FOR HUMAN RIGHTS; PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS BY INDIVIDUALS AND CORPORATIONS; INTERNATIONAL ADVOCACY OF HUMAN RIGHTS; ELIMINATING INFRINGEMENTS OF HUMAN RIGHTS.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
47 DOWNS PARK ROAD
LONDON
E8 2HY
- Ffôn:
- 07880565395
- E-bost:
- jeremysmi@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window