THE RUFFORD FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MAKING GRANTS TO CONSERVATIONISTS AND ORGANISATIONS, PREDOMINANTLY IN THE DEVELOPING WORLD
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Cyfanswm incwm:
£4,197,854
Roddion a chymynroddion | £307.55k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £3.87m | |
Arall | £24.65k |
Cyfanswm gwariant:
£3,759,636
Codi arian | £329.38k | |
Weithgareddau elusennol | £3.43m | |
Arall | £0 |
-£561,143 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £329.38k | |
Gwariant elusennol | £3.43m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £438.22k |
Pobl

5 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
- Albania
- Ariannin
- Armenia
- Awstralia
- Bangladesh
- Benin
- Bhwtan
- Bolifia
- Bosnia And Herzegovina
- Botswana
- Brasil
- Burkina Faso
- Cabo Verde
- Cambodia
- Camerwn
- Cenia
- Chile
- Colombia
- Congo
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Costa Rica
- De Affrica
- Ecwador
- El Salvador
- Eritrea
- Ethiopia
- Ffiji
- Fiet-nam
- Georgia
- Ghana
- Guatemala
- Guinea Gyhydeddol
- Gwlad Thai
- Haiti
- India
- Indonesia
- Kazakstan
- Kyrgyzstan
- Liberia
- Madagasgar
- Malaysia
- Maldives
- Mauritania
- Mecsico
- Mongolia
- Montenegro
- Mosambic
- Namibia
- Nepal
- Nicaragwa
- Niger
- Nigeria
- Pakistan
- Panama
- Paraguai
- Periw
- Philipinas
- Rwanda
- São Tomé A Príncipe
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Sri Lanka
- Tanzania
- Togo
- Tunisia
- Twrci
- Uganda
- Wrwgwâi
- Y Traeth Ifori
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 28 Mawrth 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 326163 THE RUFFORD FOUNDATION
- 15 Rhagfyr 2006: Cofrestrwyd
- RUFFORD SMALL GRANTS (Enw gwaith)
- RUFFORD SMALL GRANTS FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Nelson | Ymddiriedolwr | 21 January 2025 |
|
|||||
Sian Jones | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Steven Broad | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
MR IAIN SMAILES | Ymddiriedolwr | 19 April 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Sarah Brunwin | Ymddiriedolwr |
|
||||||
HUGO BENJAMIN EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.67m | £3.32m | £4.53m | £3.63m | £4.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.89m | £4.07m | £3.63m | £3.77m | £3.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £24.45k | £14.59k | £307.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.67m | £3.32m | £4.50m | £3.62m | £3.87m | |
|
Incwm - Arall | £2.60k | £0 | £0 | £0 | £24.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £307.55k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.58m | £3.76m | £3.30m | £3.45m | £3.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £311.25k | £312.06k | £332.98k | £319.83k | £329.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £57.92k | £58.20k | £68.26k | £81.08k | £104.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.90m | £3.14m | £2.55m | £2.87m | £2.79m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £311.25k | £312.06k | £332.98k | £319.83k | £329.38k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £516.03k | £500.49k | £487.47k | £476.73k | £462.55k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £99.64m | £112.55m | £121.30m | £116.86m | £119.09m | |
|
Cyfanswm asedau | £950.03k | £745.99k | £996.51k | £606.57k | £1.07m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £141.38k | £437.50k | £289.93k | £273.96k | £280.70k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 02 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 02 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15/11/2006 AS AMENDED BY TRUSTEES' RESOLUTION UNDER SECTION 282 OF CHARITIES ACT 2011 AND CONCURRED WITH ON 17/10/2012 AS AMENDED BY SCHEME DATED 18/10/2012 AS AMENDED ON 26/03/2013 as amended on 08 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
TO: 1. PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC PREDOMINANTLY IN COUNTRIES OTHER THAN THOSE DENOTED BY THE INTERNATIONAL MONETARY FUND AS "ADVANCED ECONOMIES" THE CONSERVATION AND PROTECTION OF FAUNA AND FLORA AND THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE NATURAL ENVIRONMENT; 2. ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CONSERVATION AND PROTECTION OF FAUNA AND FLORA AND THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE NATURAL ENVIRONMENT INCLUDING RESEARCH INTO THE SAME AND DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
COUNTRIES OTHER THAN THOSE DENOTED BY THE INTERNATIONAL MONETARY FUND AS "ADVANCED ECONOMIES"
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE RUFFORD FOUNDATION
6TH FLOOR
250 TOTTENHAM COURT ROAD
LONDON
W1T 7QZ
- Ffôn:
- 02074368604
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window