HOLMWOOD/MORLAND HEALTHCARE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDING AND ASSISTING IN PROVISION OF FACILITIES,SUPPORT,EQUIPMENT AND EDUCATION FOR THE PATIENTS OF THE HOLMWOOD AND MORLAND SURGERIES IN TADLEY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Hampshire
- Reading
- Slough
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR DAVID ROBERT NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KENNETH ALBERT JOHN HEFFERMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr STEPHEN JOHN COLLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.57k | £2.73k | £150 | £1.22k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.20k | £153 | £2 | £4.52k | £12 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 25 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 25 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Medi 2024 | 153 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 09 Hydref 2023 | 162 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 15 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26 OCTOBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF PATIENTS OF THE HOLMWOOD SURGERY BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES, SUPPORT SERVICES AND EQUIPMENT NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN HEALTH CARE BY THE PROVISION OF LECTURES, FORA AND BY THE PUBLICATION OF NEWSLETTERS DEVOTED TO HEALTHCARE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE BERKSHIRE AND HAMPSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOLMWOOD HEALTH CENTRE
FRANKLIN AVENUE
TADLEY
RG26 4ER
- Ffôn:
- 01189814166
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window