CLAPHAM POTTERY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Clapham Pottery is a not-for-profit community pottery providing classes and workshops for those who can afford to pay, as in evening classes, after-school classes and family workshops and also for the broader community many of whom can't afford to pay, e.g. the elderly, young carers, children from low-income families, the visually-impaired and adults with compound needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lambeth
Llywodraethu
- 07 Ebrill 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYDIA LATHAM | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sara Zimmerman | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Maria Fernandes | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Katrijn Van den Brande | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Benjamin Gordon Dickey | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||
ROSEMARY WILKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TARKA COWLAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHELE RITA REILLY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR TOM CRAME | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NAOMI PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.22k | £68.76k | £84.56k | £111.14k | £132.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.51k | £48.92k | £90.20k | £108.74k | £122.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 17 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 17 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 12 Awst 2024 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 12 Awst 2024 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 04 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 04 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 MARCH 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 23 MARCH 2009
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF CERAMICS 2 TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF LAMBETH AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
LAMBETH AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4A RECTORY GROVE
LONDON
SW4 0DZ
- Ffôn:
- 02076220681
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window