Hanes ariannol CHEM TRUST
Rhif yr elusen: 1118182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £510.18k | £638.56k | £736.45k | £839.24k | £943.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £395.12k | £544.52k | £705.32k | £696.57k | £721.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £508.92k | £635.79k | £711.45k | £839.10k | £942.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £712 | £1.42k | £1.10k | £140 | £1.02k | |
|
Incwm - Arall | £548 | £1.35k | £23.89k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £356.66k | £495.89k | £648.38k | £645.41k | £654.88k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.46k | £48.63k | £56.95k | £51.17k | £67.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £3.99k | £14.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £25.93k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.