ymddiriedolwyr CHEM TRUST
Rhif yr elusen: 1118182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Helen Darcy | Ymddiriedolwr | 22 December 2023 |
|
|
||||
Gareth Simkins | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Justin Wilkes | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Ariadna Rodrigo Janariz | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Dr Colin Church | Ymddiriedolwr | 03 November 2016 |
|
|
||||
Leslie Jones OBE | Ymddiriedolwr | 31 March 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.