Hanes ariannol FLY NAVY HERITAGE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1117272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £593.68k | £814.75k | £742.27k | £8.52m | £3.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £817.26k | £979.90k | £882.88k | £2.08m | £2.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £268.79k | £277.82k | £3.58m | £260.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £216.23k | £442.79k | £519.98k | £7.15m | £2.43m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £375.90k | £371.84k | £189.57k | £1.37m | £651.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.55k | £0 | £1.46k | £179 | £2.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £120 | £31.27k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £103.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £586.91k | £746.35k | £639.32k | £1.21m | £1.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £230.34k | £233.55k | £243.57k | £862.71k | £1.01m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £14.23k | £50.69k | £60.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £20.92k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.