FURNISTORE IN EAST SURREY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Collects and distributes pre-owned furniture and appliances to low income households setting up home, or sells them on at affordable prices to raise funds. Thereby reduces volume of bulky waste going to landfill; also supports volunteers, including those wanting to get back to work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,240 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
56 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 09 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1058601 CRAWLEY FURNI-AID
- 17 Ionawr 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED BAKER | Cadeirydd |
|
||||||
Clare Smailes | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Mark Daniel Taylor | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Brian Philip Jones | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|||||
Gareth Owen | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
JONATHAN ST AUBIN ESSEX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FREDA CLARK BA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £158.95k | £121.41k | £104.85k | £157.55k | £180.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £124.33k | £93.69k | £97.71k | £105.15k | £125.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.60k | £47.49k | £14.97k | N/A | £1.24k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Tachwedd 2022 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Tachwedd 2022 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 OCTOBER 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 5 JANUARY 2007. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/01/2015
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY IN EAST SURREY BY MEANS OF THE PROVISION OF GOOD QUALITY PRE-OWNED AND OTHER FURNITURE, APPLIANCES AND HOUSEHOLD GOODS AT AFFORDABLE PRICES TO LOW INCOME FAMILIES AND INDIVIDUALS IN NEED. THE ADVANCEMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION BY MEANS OF REDUCING THE VOLUME OF FURNITURE AND HOUSEHOLD GOODS DISPOSED OF INTO THE WASTE STREAM AND; THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT, BY PROVIDING WORKPLACE EXPERIENCE, TRAINING AND SUPPORT.
Maes buddion
EAST SURREY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34 HOLMETHORPE AVENUE
REDHILL
RH1 2NL
- Ffôn:
- 01737773133
- E-bost:
- contactus@furnistore.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window