ymddiriedolwyr LISTENING EAR (MERSEYSIDE)
Rhif yr elusen: 1117324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS ANN FARRELL | Cadeirydd | 09 June 2014 |
|
|
||||
Sarah Stead | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Karl John Connor | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Professor Roderick Peter MacGregor Thomson | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Heidi Elizabeth Hunt | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
||||
Keith Bennet | Ymddiriedolwr | 05 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.