Hanes ariannol HEART OF ENGLAND COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1117345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.57m | £6.61m | £7.18m | £4.07m | £3.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.89m | £5.88m | £9.20m | £3.95m | £3.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £192.88k | £62.02k | £646.53k | £2.04m | £845.04k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.16m | £6.15m | £7.01m | £3.75m | £6.05m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £84.38k | £85.18k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.96m | £1.34m | £244.14k | £116.62k | £2.92m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £278.94k | £331.00k | £308.81k | £339.97k | £515.17k | |
|
Incwm - Arall | £102.04k | £46.58k | £20.30k | £96.09k | £68.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £108.98k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.30m | £5.78m | £9.08m | £3.85m | £3.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £92.06k | £106.24k | £117.24k | £40.83k | £106.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.52k | £9.62k | £11.04k | £10.56k | £12.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.09m | £5.06m | £8.42m | £3.26m | £2.64m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £47.74k | £55.64k | £54.97k | £0 | £47.71k | |
|
Gwariant - Arall | £496.21k | £0 | £0 | £59.40k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.