Hanes ariannol POET IN THE CITY
Rhif yr elusen: 1117354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £399.37k | £290.15k | £335.15k | £489.95k | £233.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £389.56k | £379.06k | £176.29k | £475.35k | £351.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £68.22k | £177.92k | £5.71k | £89.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.