GRACE CHURCH WANSTEAD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of Grace Church Wanstead is the advancement of the Christian faith and its principal activities are Church services each Sunday, other mid-week Christian meetings, Partnership with other Christians in the UK and overseas, and proclaiming the Gospel in the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Redbridge
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 07 Mawrth 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Keith Ferdinando | Ymddiriedolwr | 03 November 2024 |
|
|||||
Costas Argyrou | Ymddiriedolwr | 22 November 2020 |
|
|
||||
David Gibbs | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.99k | £57.73k | £70.92k | £59.95k | £74.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.97k | £67.11k | £58.23k | £71.80k | £65.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 12 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION CONVERSION DATED 31 MAY 2024
Gwrthrychau elusennol
3.1) THE ADVANCEMENT OF CHRIST'S KINGDOM BY THE FAITHFUL AND PRAYERFUL TEACHING OF THE SCRIPTURES AT GRACE CHURCH WANSTEAD AND BY THE RECRUITMENT EDUCATION TRAINING AND SENDING OF GOSPEL MINISTERS AND OTHERS AROUND THE UNITED KINGDOM AND ABROAD TO ESTABLISH AND RENEW CHRISTIAN CHURCHES AND MINISTRIES RELATED THERETO 3.2) THE RELIEF OF NEED HARDSHIP PHYSICAL OR MENTAL DISTRESS AMONG ANY PERSONS WITHOUT LIMITATION 3.3) THE SUPPORT OF CHRISTIANS WHO ARE PERSECUTED BY REASON OF THEIR FAITH PROVIDED ALWAYS THAT SUCH SUPPORT SHALL BE NON-POLITICAL IN NATURE 3.4) THE SUPPORT OF CHRISTIANS WHO ARE ENGAGED FULL-TIME IN THE MISSIONARY WORK OF PROCLAIMING THE GOSPEL AND IN BRINGING OTHERS TO BELIEVE IN JESUS CHRIST AND TO LIVE IN ACCORDANCE WITH HIS TEACHING "THE CHRISTIAN FAITH" IS DEFINED IN CLAUSE 12.1 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE REDBRIDGE, WALTHAM FOREST, WANSTEAD, ALDERSBROOK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o 19 Highstone Avenue
LONDON
E11 2PP
- Ffôn:
- 020 8989 6092
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window